TECMADERA DIAGNOSTICOS INFORMES Y TRATAMIENTOS XILOFAGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Antonio Loidi Bizcarrondo, 4
Código Postal 20304
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TECMADERA DIAGNOSTICOS INFORMES Y TRATAMIENTOS XILOFAGOS SL
CIF B75231498
Capital Social 16998.0 Euros
Fecha de Constitución 22/11/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECMADERA DIAGNOSTICOS INFORMES Y TRATAMIENTOS XILOFAGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECMADERA DIAGNOSTICOS INFORMES Y TRATAMIENTOS XILOFAGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Rojas Marco | Liquidador Solidario | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Lorenzo Rojas Marco | Administrador Solidario | 17/12/2019 | 13/01/2022 |
Rojas Sanz Miguel | Administrador Solidario | 17/12/2019 | 13/01/2022 |
Rojas Sanz Miguel | Liquidador Solidario | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
ACTOS BORME DE TECMADERA DIAGNOSTICOS INFORMES Y TRATAMIENTOS XILOFAGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 39, S 8, H SS 42250, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 39, S 8, H SS 42250, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 39, S 8, H SS 42250, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 39, S 8, H SS 42250, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.998,00 | Euros |
Capital Actual: | 16.998,00 | Euros |
Porcentaje: | 466,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 39, S 8, H SS 42250, I/A 2 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 37, S 8, H SS 42250, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-20
Dirección:C/ JOSE ANTONIO LOIDI BIZCARRONDO 4, 2.A. (IRUN)
Comienzo de operaciones:22/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Diagnósticos de estructuras de madera ( solivos, vigas y pilares) mediante herramientas de medición y análisis para conocer las posibles deficiencias generadas por agentes abióticos y bióticos, además de por las propias características de la madera que pueden ser ( nudos, acebolladuras, fendas, etc)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 37, S 8, H SS 42250, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-20