TECLEA INTERNET SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Italia, 8
Código Postal 26007
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECLEA INTERNET SERVICES SL
CIF B26485581
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Gestión de recursos informáticos
Fecha de Constitución 18/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECLEA INTERNET SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECLEA INTERNET SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruz Marques Jose Maria | Administrador Unico | 13/08/2013 | 22/03/2018 |
Cruz Marques Jose Maria | Liquidador | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
Cruz Marques Jose Maria | Administrador Solidario | 18/11/2011 | 13/08/2013 |
Dulce Chamorro Eduardo | Administrador Solidario | 18/11/2011 | 13/08/2013 |
Cruz Marques Jose Maria | Administrador Mancomunado | 08/08/2011 | 18/11/2011 |
Dulce Chamorro Eduardo | Administrador Mancomunado | 08/08/2011 | 18/11/2011 |
Pavia Lafuente Carlos | Administrador Mancomunado | 08/08/2011 | 18/11/2011 |
ACTOS BORME DE TECLEA INTERNET SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-26
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 59, S 8, H LO 14570, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-26