TECINDAL ALIMENTACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Flor de las Magnolias, 47
Código Postal 28210
Municipio Valdemorillo
Provincia Madrid
Razón Social TECINDAL ALIMENTACION SL
CIF B85172013
Capital Social 468870.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECINDAL ALIMENTACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECINDAL ALIMENTACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chavero Murillo Jose | Administrador Solidario | 11/12/2019 | 09/02/2022 |
Marañon Maroto Jose Angel | Administrador Solidario | 11/12/2019 | 09/02/2022 |
Chavero Murillo Jose | Administrador Unico | 31/01/2019 | 11/12/2019 |
Alfonso Gonzalez Florentino | Administrador Mancomunado | 31/01/2019 | |
Lopez Lopez Jesus | Administrador Mancomunado | 31/01/2019 |
ACTOS BORME DE TECINDAL ALIMENTACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 77, S 8, H M 443546, I/A 6 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 77, S 8, H M 443546, I/A 6 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 77, S 8, H M 443546, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 77, S 8, H M 443546, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 77, S 8, H M 443546, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 76, S 8, H M 443546, I/A 4 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Capital Anterior: | 195.504,00 | Euros |
Aumento de capital: | 273.366,00 | Euros |
Capital Actual: | 468.870,00 | Euros |
Porcentaje: | 139,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 76, S 8, H M 443546, I/A 4 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 76, S 8, H M 443546, I/A 4 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 76, S 8, H M 443546, I/A 4 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Capital Anterior: | 63.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 132.496,00 | Euros |
Capital Actual: | 195.504,00 | Euros |
Porcentaje: | 210,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 75, S 8, H M 443546, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-28