TECHNOLOGY BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Fernandez Avello, 8
Código Postal 33011
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECHNOLOGY BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
CIF B76508613
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 17/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECHNOLOGY BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECHNOLOGY BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Blanco Lucia | Liquidador | 05/11/2014 | 05/11/2014 |
Alvarez Blanco Lucia | Administrador Unico | 07/09/2010 | 05/11/2014 |
Lecuona Rebollo Antonio | Administrador Unico | 30/03/2010 | 07/09/2010 |
Sampedro Gimeno Andres | Administrador Unico | 07/09/2010 | 07/09/2010 |
Sampedro Nuño Andres | Socio Unico | 30/03/2010 | 07/09/2010 |
ACTOS BORME DE TECHNOLOGY BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 66, S 8, H AS 41699, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 66, S 8, H AS 41699, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 66, S 8, H AS 41699, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 66, S 8, H AS 41699, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-33
- C/ MANUEL FERNANDEZ AVELLO 8 2º B (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 66, S 8, H AS 41699, I/A 2 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 66, S 8, H AS 41699, I/A 2 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 166, S 8, H TF 47078, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 166, S 8, H TF 47078, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 166, S 8, H TF 47078, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38