TECHNICOLOR SPAIN SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social TECHNICOLOR SPAIN SA
CIF A28930667
Actividad Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fossett Roy
Propietario TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES SPAIN SA
Auditor MAZARS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TECHNICOLOR SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECHNICOLOR SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Butterfield David | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2011 | 16/01/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/08/2010 | 16/01/2012 |
Fossett Roy | Presidente | 07/03/2011 | 16/01/2012 |
Fossett Roy | Consejero | 07/03/2011 | 16/01/2012 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 24/03/2011 | 16/01/2012 |
Sweet Robert Andrew Inglis | Consejero | 07/03/2011 | 16/01/2012 |
TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES SPAIN SA | Socio Unico | 08/03/2011 | 16/01/2012 |
ACTOS BORME DE TECHNICOLOR SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 201, S 8, H M 30243, I/A 75 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 201, S 8, H M 30243, I/A 75 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 200, S 8, H M 30243, I/A 74 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 200, S 8, H M 30243, I/A 73 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 200, S 8, H M 30243, I/A 72 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 200, S 8, H M 30243, I/A 71 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-45-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19259 , F 139, S 8, H M 30243, I/A 70 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-28