TECH4APPS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Merce Rodoreda, 30
Código Postal 08193
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECH4APPS SL
CIF B66691569
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 15/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECH4APPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECH4APPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVA VENTURES SL | Liquidador | 14/02/2020 | 14/02/2020 |
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 23/10/2018 | 14/02/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | REPR.143 RRM | 14/02/2020 | 14/02/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | REPR.143 RRM | 23/10/2018 | 14/02/2020 |
Williams Gainza Francisco Javier | Administrador Unico | 26/09/2018 | 23/10/2018 |
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 09/12/2016 | 23/08/2018 |
Serena Lobo Axel Javier | REPR.143 RRM | 09/12/2016 | 23/08/2018 |
Lucas Zachariah Angell | Administrador Unico | 17/03/2016 | 09/12/2016 |
ACTOS BORME DE TECH4APPS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 110, S 8, H B 482448, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 110, S 8, H B 482448, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 110, S 8, H B 482448, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 110, S 8, H B 482448, I/A 5 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 110, S 8, H B 482448, I/A 5 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 109, S 8, H B 482448, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 109, S 8, H B 482448, I/A 3 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 109, S 8, H B 482448, I/A 2 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 109, S 8, H B 482448, I/A 2 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 108, S 8, H B 482448, I/A 1 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08