TECCOS GESTION INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Volta, 12
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECCOS GESTION INTEGRAL SL
CIF B86164779
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 08/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECCOS GESTION INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECCOS GESTION INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Larrio Alicia | Apoderado Solidario | 14/09/2012 | 14/09/2020 |
Torres Meson Daniel | Apoderado Solidario | 14/09/2012 | 14/09/2020 |
Trapero Piedrabuena Manuel | Apoderado | 17/05/2011 | 14/09/2020 |
Trapero Piedrabuena Manuel | Liquidador | 14/09/2020 | 14/09/2020 |
Trapero Piedrabuena Manuel | Administrador Unico | 08/01/2014 | 14/09/2020 |
Orellana Garcia Francisco | Apoderado | 21/03/2017 | 05/08/2019 |
Trapero Hidalgo Estefania Juana | Administrador Solidario | 24/03/2011 | 08/01/2014 |
Trapero Hidalgo Juana Maria | Administrador Solidario | 24/03/2011 | 08/01/2014 |
Trapero Hidalgo Manuel | Administrador Solidario | 24/03/2011 | 08/01/2014 |
ACTOS BORME DE TECCOS GESTION INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 95, S 8, H M 516089, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 95, S 8, H M 516089, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 95, S 8, H M 516089, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 95, S 8, H M 516089, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 95, S 8, H M 516089, I/A 6 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 94, S 8, H M 516089, I/A 5 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 93, S 8, H M 516089, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 93, S 8, H M 516089, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 93, S 8, H M 516089, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28658 , F 93, S 8, H M 516089, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28