CED VDC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 64
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CED VDC SA
CIF A62429709
Actividad Evaluación de riesgos y daños
Fecha de Constitución 01/01/2001
Nombres Anteriores
- TEBEX DAÑO CORPORAL SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jan Willem Martinus Wolffenbuttel
VINCULACIONES DE CED VDC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CED VDC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Gracia Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2019 | 10/03/2020 |
Carbonell Torres Jordi | Apoderado Mancomunado | 07/02/2019 | 10/03/2020 |
Carbonell Torres Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2015 | 10/03/2020 |
Carbonell Torres Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2017 | 10/03/2020 |
Fauste Duque Fernando | Apoderado Mancomunado | 07/02/2019 | 10/03/2020 |
Fauste Duque Fernando | Apoderado Solidario | 07/02/2019 | 10/03/2020 |
Fauste Duque Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2017 | 10/03/2020 |
Garcia Gravi Marta | Apoderado Solidario | 09/05/2019 | 10/03/2020 |
Jan Willem Martinus Wolffenbuttel | Administrador Unico | 14/08/2019 | 10/03/2020 |
Jimeno Gutierrez Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2019 | 10/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CED VDC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 61, S 8, H B 229605, I/A 32 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 61, S 8, H B 229605, I/A 31 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 128, S 8, H B 229605, I/A 30 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 128, S 8, H B 229605, I/A 30 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 128, S 8, H B 229605, I/A 29 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 128, S 8, H B 229605, I/A 29 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 126, S 8, H B 229605, I/A 28 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 126, S 8, H B 229605, I/A 28 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 126, S 8, H B 229605, I/A 27 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 125, S 8, H B 229605, I/A 26 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08