TEBAS-VILLARROEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Villarroel, 15
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEBAS-VILLARROEL SL
CIF B66512690
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Fecha de Constitución 19/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEBAS-VILLARROEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEBAS-VILLARROEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Folch Lazaro Wifredo | Liquidador | 15/03/2022 | 15/03/2022 |
Folch Lazaro Wifredo | Administrador Unico | 12/02/2019 | 15/03/2022 |
Folch Marine Wifredo | Administrador Unico | 28/04/2015 | 12/02/2019 |
ACTOS BORME DE TEBAS-VILLARROEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 74, S 8, H B 467597, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 74, S 8, H B 467597, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 74, S 8, H B 467597, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 74, S 8, H B 467597, I/A 2 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 74, S 8, H B 467597, I/A 2 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO WIFREDO FOLCH MARINE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 73, S 8, H B 467597, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 73, S 8, H B 467597, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Dirección:CL VILLARROEL NUM.15 P.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA, ENTA DE CONSUMIBLES TECNOLOGICOS CON CANE 4666 YLA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE BIENES INMUEBLES-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44789 , F 73, S 8, H B 467597, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08