TEAM INVER VALORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEAM INVER VALORES SL
CIF B86583929
Capital Social 85005.44 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 31/08/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Llorens Torra Jose
VINCULACIONES DE TEAM INVER VALORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEAM INVER VALORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Catalan Ana | Apoderado | 16/05/2013 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Ana Maria | Apoderado | 16/05/2013 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Mercedes | Consejero Delegado Solidario | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Mercedes | Vicepresidente | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Mercedes | Consejero | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Llorens Torra Jose | Consejero Delegado Solidario | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Llorens Torra Jose | Presidente | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Llorens Torra Jose | Consejero | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Perez Cordero Ignacio | Secretario | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
Perez Cordero Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 20/11/2012 | 23/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEAM INVER VALORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 95, S 8, H M 545716, I/A 3 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 95, S 8, H M 545716, I/A 3 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 95, S 8, H M 545716, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
- ESTA SOCIEDAD HA SIDO CONSTITUIDA EN VIRTUD DE LA ESCISION TOTAL DEL PATRIMONIO DE LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA" TEAM INVER SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 86, S 8, H M 545716, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 86, S 8, H M 545716, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Dirección:C/ ALMAGRO 11 1º 4 (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/08/12
Capital:85.005,44 Euros
Objeto social:LA ADMINISTRACION , DIRECCION Y GESTION DE SOCIEDADES FILIALES Y PARTICIPADAS. LA ENUMERACION DE LOS CITADOS FINES NO SUPONE LA OBLIGACION DE SU DESENVOLVIMIENTO SIMULTANEO , NI TAN SIQUIERA LA OBLIGACION DEL DESARROLLO DE TODOS ELLOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 86, S 8, H M 545716, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28