TEABLA COMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Euskadi, 5
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TEABLA COMUNICACIONES SL
CIF B80491673
Capital Social 2587423.62 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario TECNOLOGIA APLICADA EN PROCESOS EMPRESARIALES SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TEABLA COMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEABLA COMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Diaz Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 13/06/2016 | 30/01/2024 |
Bilbao Goyoaga Barturen Javier | Apoderado Mancomunado | 05/10/2010 | 30/01/2024 |
Bilbao Goyoaga Barturen Javier | Apoderado Mancomunado | 17/11/2011 | 30/01/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/03/2011 | 30/01/2024 |
Fernandez Lopez Begoña | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2016 | 30/01/2024 |
Migoya Pelaez Enrique | Apoderado | 17/01/2023 | 30/01/2024 |
Pierre Prats Pablo | Administrador Mancomunado | 13/06/2016 | 30/01/2024 |
Salazar Blanco Javier | Apoderado | 01/03/2017 | 30/01/2024 |
Salazar Blanco Javier | Apoderado | 17/01/2023 | 30/01/2024 |
Salazar Blanco Javier | Apoderado Mancomunado | 23/06/2016 | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEABLA COMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911 , F 81, S 8, H BI 74737, I/ACIERR (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911 , F 81, S 8, H BI 74737, I/ACIERR (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911 , F 79, S 8, H BI 74737, I/A 3 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911 , F 79, S 8, H BI 74737, I/A 3 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
- PLAZA DE EUSKADI 5 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911 , F 79, S 8, H BI 74737, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 95, S 8, H M 86372, I/A 72 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 93, S 8, H M 86372, I/A 71 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 93, S 8, H M 86372, I/A 70 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 93, S 8, H M 86372, I/A 69 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
- C/ AYALA 15 1º G (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 93, S 8, H M 86372, I/A 68 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28