TDN MALAGA SA - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social TDN MALAGA SA
CIF A29193737
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TDN MALAGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TDN MALAGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baeza Hernandez Josefa | Apoderado | 04/01/2011 | 19/02/2013 |
Blanco Gonzalez Joaquin Ramon | Apoderado | 17/12/2008 | 19/02/2013 |
Camacho Escanciano Joaquin | Apoderado Solidario | 19/02/2013 | |
De La Osa Machi Francisco Javier | Apoderado | 25/03/2010 | 19/02/2013 |
Fernandez Parrado Mario Helio | Apoderado | 08/05/2009 | 19/02/2013 |
Fernandez Parrado Mario Helio | Apoderado | 19/02/2013 | |
Fernandez Parrado Mario Helio | Apoderado Mancomunado | 15/06/2011 | 19/02/2013 |
Francisco Aremayo Carlos | Apoderado Mancomunado | 18/02/2011 | 19/02/2013 |
Francisco Aremayo Carlos | Apoderado Mancomunado | 19/02/2013 | |
Francisco Aremayo Carlos | Apoderado Mancomunado | 15/06/2011 | 19/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TDN MALAGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 70, S 8, H MA 9330, I/A 34 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 70, S 8, H MA 9330, I/A 34 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 70, S 8, H MA 9330, I/A 34 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 70, S 8, H MA 9330, I/A 34 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 70, S 8, H MA 9330, I/A 33 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 69, S 8, H MA 9330, I/A 32 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 69, S 8, H MA 9330, I/A 31 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 68, S 8, H MA 9330, I/A 30 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 68, S 8, H MA 9330, I/A 29 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060, L 2971, F 114, S 8, H MA 9330, I/A 28 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29