TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
CIF B63017826
Capital Social 13210.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2002
Nombres Anteriores
- ILLAPA 2002 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Lopez Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 06/11/2014 | 10/01/2018 |
Pasto Roma Maria Dolores | Apoderado | 03/10/2012 | 10/01/2018 |
Vidal Esteve Marta | Apoderado Solidario | 16/06/2016 | 10/01/2018 |
Vidal Soler Antonio | Administrador Solidario | 06/11/2014 | 10/01/2018 |
Martin Lopez Maria Del Carmen | Consejero Delegado | 17/01/2012 | 06/11/2014 |
Martin Lopez Maria Del Carmen | Secretario | 02/01/2012 | 06/11/2014 |
Martin Lopez Maria Del Carmen | Consejero | 02/01/2012 | 06/11/2014 |
Peña Catalan Luis | Consejero Delegado | 17/01/2012 | 06/11/2014 |
Peña Catalan Luis | Consejero | 02/01/2012 | 06/11/2014 |
Vidal Soler Antonio | Presidente | 02/01/2012 | 06/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 222, S 8, H B 261617, I/A 16 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: ARSOMAR S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 222, S 8, H B 261617, I/A 15 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 221, S 8, H B 261617, I/A 14 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 221, S 8, H B 261617, I/A 13 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 221, S 8, H B 261617, I/A 13 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 12: ADOPCION DE ACUERDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 220, S 8, H B 261617, I/A 12 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.204,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.210,00 | Euros |
Porcentaje: | 339,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 220, S 8, H B 261617, I/A 12 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9: TRANSMISION DE PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 220, S 8, H B 261617, I/A 11 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 219, S 8, H B 261617, I/A 10 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-08
Empresa: ILLAPA 2002 SL
- TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35327 , F 219, S 8, H B 261617, I/A 9 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08