TB PINTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Atocha, 37
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TB PINTO SL
CIF B09924192
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/03/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario SBAN CIUDAD REAL SL
VINCULACIONES DE TB PINTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TB PINTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Calvo Dolores | Apoderado | 05/07/2023 | 09/08/2024 |
Lopez Ponte Ramon | Apoderado | 31/03/2022 | 09/08/2024 |
Saban Garcia Leonardo | Administrador Unico | 31/03/2022 | 09/08/2024 |
Saban Garcia Leonardo | Liquidador | 09/08/2024 | 09/08/2024 |
SBAN CIUDAD REAL SL | Socio Unico | 31/03/2022 | 09/08/2024 |
ACTOS BORME DE TB PINTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765617, I/A 4 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765617, I/A 4 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765617, I/A 4 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765617, I/A 4 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 47, S 8, H M 765617, I/A 3 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 46, S 8, H M 765617, I/A 2 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 45, S 8, H M 765617, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 45, S 8, H M 765617, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Dirección:RONDA DE ATOCHA 37 (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/03/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de establecimientos de restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 45, S 8, H M 765617, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28