TAYCER 2005 SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social TAYCER 2005 SL
CIF B57322075
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 27/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TAYCER 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAYCER 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Draper Gil Isaac | Apoderado | 31/12/2012 | 11/08/2021 |
Draper Gil Isaac | Administrador Unico | 31/07/2018 | 11/08/2021 |
Draper Gil Isaac | Liquidador | 11/08/2021 | 11/08/2021 |
Draper Martinez Miguel Jose Maria | Apoderado | 11/08/2021 | |
Draper Martinez Miguel Jose Maria | Administrador Unico | 11/01/2011 | 31/07/2018 |
Draper Gil Isaac | Administrador Unico | 11/01/2011 |
ACTOS BORME DE TAYCER 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 5 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 170, S 8, H PM 49468, I/A 5 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 169, S 8, H PM 49468, I/A 4 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 169, S 8, H PM 49468, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07