TAVIL IBR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duque de Medinaceli, 12
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAVIL IBR SA
CIF A88050901
Capital Social 2000000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario XERBANDA XXI SL
VINCULACIONES DE TAVIL IBR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAVIL IBR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilanova Alzamora Francisco-javier | Apoderado Solidario | 28/03/2018 | 04/06/2021 |
Vilanova Alzamora Lluis | Apoderado Solidario | 28/03/2018 | 04/06/2021 |
Vilanova Alzamora Manuel | Administrador Unico | 21/03/2018 | 04/06/2021 |
Vilanova Alzamora Manuel | Liquidador | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Vilanova Fabrega Adela | Apoderado Solidario | 28/03/2018 | 04/06/2021 |
Vilanova Fabrega David | Apoderado Solidario | 28/03/2018 | 04/06/2021 |
XERBANDA XXI SL | Socio Unico | 21/03/2018 | 04/06/2021 |
ACTOS BORME DE TAVIL IBR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 157, S 8, H M 666889, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 157, S 8, H M 666889, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 157, S 8, H M 666889, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 157, S 8, H M 666889, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 156, S 8, H M 666889, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 154, S 8, H M 666889, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 154, S 8, H M 666889, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Dirección:C/ DUQUE DE MEDINACELI 12 2º 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/03/18
Objeto social:La fabricación, invención, diseño, distribución y comercialización de maquinaria de todas clases. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplimentados por esta Sociedad
Capital Suscrito:2.000.000,00 Euros
Desembolsado:2.000.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 154, S 8, H M 666889, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28