TAULER MAQUINARIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Cugat Sesgarrigues
Provincia Barcelona
Razón Social TAULER MAQUINARIA SL
CIF B63273445
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/08/2003
VINCULACIONES DE TAULER MAQUINARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAULER MAQUINARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaspar Puig Javier | Administrador Concursal | 17/03/2011 | 30/09/2015 |
Saumell Castellvi Josep | Director General | 11/07/2009 | 30/09/2015 |
Saumell Castellvi Josep | Consejero | 05/10/2012 | |
Saumell Forne Josep | Presidente | 05/10/2012 | |
Saumell Forne Josep | Consejero | 05/10/2012 | |
Tauler Perez Andres | Consejero | 05/10/2012 | |
Prats Gallego Jordi | Apoderado | 11/11/2010 | |
Prats Gallego Jordi | REPR.143 RRM | 11/11/2010 | |
Reus Capital De Negocis Sociedad De Capital Riesgo | Secretario | 11/11/2010 | |
Reus Capital De Negocis Sociedad De Capital Riesgo | Consejero | 11/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAULER MAQUINARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 75, S 8, H B 269059, I/A 11 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 970/2010, AUTO FIRME DE FECHA 31/07/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 75, S 8, H B 269059, I/A 11 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 75, S 8, H B 269059, I/A 11 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 970/2010, AUTO FIRME DE FECHA 04/01/2013,POR LA QUESE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 75, S 8, H B 269059, I/A 10 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 74, S 8, H B 269059, I/A 9 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 970/2010, AUTO FIRME DE FECHA 06/09/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 74, S 8, H B 269059, I/A 9 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 74, S 8, H B 269059, I/A 9 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 74, S 8, H B 269059, I/A 8 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 970/2010-4 SECCION PRIMERA,AUTO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2011,ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 73, S 8, H B 269059, I/A A (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 73, S 8, H B 269059, I/A A (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08