TATANGA MANI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Claustre del Carme, 8
Código Postal 07701
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Razón Social TATANGA MANI SL
CIF B16561441
Capital Social 666433.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 30/01/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TATANGA MANI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TATANGA MANI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jer-me Zurcher | Liquidador | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Jer-me Zurcher | Administrador Unico | 05/10/2022 | 16/12/2022 |
Jer-me Zurcher | Socio Unico | 05/10/2022 | 16/12/2022 |
Pedro Bartolome Sintes Carreras | Apoderado | 16/12/2022 | |
Sintes Carreras Pedro Bartolome | Apoderado | 09/12/2021 | 16/12/2022 |
Sierra Domingo Maria Carmen | Administrador Unico | 21/02/2018 | 05/10/2022 |
ACTOS BORME DE TATANGA MANI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 34, S 8, H IM 6769, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 34, S 8, H IM 6769, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 34, S 8, H IM 6769, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 34, S 8, H IM 6769, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 34, S 8, H IM 6769, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 34, S 8, H IM 6769, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 663.433,00 | Euros |
Capital Actual: | 666.433,00 | Euros |
Porcentaje: | 22.114,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 33, S 8, H IM 6769, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 33, S 8, H IM 6769, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 33, S 8, H IM 6769, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 33, S 8, H IM 6769, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-07