TASTY RIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Maura, 12
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TASTY RIDE SL
CIF B87889820
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/07/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TASTY RIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TASTY RIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Davila De Rodriguez Maria Gabriela | Administrador Solidario | 20/12/2017 | 21/12/2021 |
Rodriguez Davila Maria Alejandra | Administrador Solidario | 18/09/2017 | 21/12/2021 |
Rodriguez Davila Maria Alejandra | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Sarria Polanco Irina | Administrador Solidario | 18/09/2017 | 20/12/2017 |
ACTOS BORME DE TASTY RIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- C/ ANTONIO MAURA 12 2 IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 10, S 8, H M 653702, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 7, S 8, H M 653702, I/A 1 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Dirección:C/ PEÑALARA 1 (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:07/07/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ELABORACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, MANIPULADO, ENVASADO, INTERMEDIACION COMERCIALIZACION, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO, DE PRODUCTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACION, BEBIDAS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36385 , F 7, S 8, H M 653702, I/A 1 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28