TASTING CV SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ONTENIENTE 3 B
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TASTING CV SL
CIF B98341258
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 07/04/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Federacion Empresarial De Hosteleria De Valencia
VINCULACIONES DE TASTING CV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TASTING CV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinar Robles Manuel | Liquidador Mancomunado | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
Espinar Robles Manuel | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | 16/04/2021 |
Federacion Empresarial De Hosteleria De Valencia | Socio Unico | 04/08/2011 | 16/04/2021 |
Izquierdo Chova David | Liquidador Mancomunado | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
Izquierdo Chova David | Administrador Mancomunado | 11/06/2014 | 16/04/2021 |
Sanmiguel Ibañez Francisco | Liquidador Mancomunado | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
Sanmiguel Ibañez Francisco | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | 16/04/2021 |
Baixauli Puchades Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | 07/05/2014 |
ACTOS BORME DE TASTING CV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 40, S 8, H V 144764, I/A 5 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 40, S 8, H V 144764, I/A 5 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 40, S 8, H V 144764, I/A 5 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 40, S 8, H V 144764, I/A 5 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 40, S 8, H V 144764, I/A 5 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 39, S 8, H V 144764, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 39, S 8, H V 144764, I/A 3 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-46
- 1.- La prestación de asesoramiento de empresas y todas las acciones dirigidas a la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I), así como la gestión, fomento e intermediación en el campo de la ciencia, tecnología, investigación e innovación. 2.- La consultoría integral de em
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 39, S 8, H V 144764, I/A 2 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 38, S 8, H V 144764, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9359, L 6641, F 38, S 8, H V 144764, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-46