TASACIONES Y CONSULTORIA GESTION Y SERVICIOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social TASACIONES Y CONSULTORIA GESTION Y SERVICIOS SA
CIF A31669708
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Órgano Administración Administrador único
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE TASACIONES Y CONSULTORIA GESTION Y SERVICIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TASACIONES Y CONSULTORIA GESTION Y SERVICIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altarriba Freire Enrique | Apoderado | 02/12/2016 | |
COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA | Administrador Unico | 19/12/2014 | 02/12/2016 |
Goicoechea Calvet Javier Luis | Liquidador Unico | 02/12/2016 | 02/12/2016 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 11/10/2010 | 02/12/2016 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 18/09/2013 | 02/12/2016 |
Barberena De Diego Arturo | Consejero | 13/08/2012 | 19/12/2014 |
EURECAN ALTO RENDIMIENTO SL | Consejero | 19/12/2014 | |
Grupo Corporativo Empresarial De La Caja De Ahorro | Consejero | 28/12/2009 | 19/12/2014 |
HISCAN PATRIMONIO II SL | Vicepresidente | 19/12/2014 | |
HISCAN PATRIMONIO II SL | Consejero | 19/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TASACIONES Y CONSULTORIA GESTION Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 26 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 26 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 26 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 26 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 26 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 26 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 25 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS los artículos 8º, 9º, 10º, 11º y 12º relativos al órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 25 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 25 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 146, S 8, H NA 14969, I/A 25 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31