TARTANGAIMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Silvela, 42
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TARTANGAIMAN SL
CIF B95800611
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 20/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario UNAVETS HEALTHCARE SL
VINCULACIONES DE TARTANGAIMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TARTANGAIMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martinez Ignacio | Apoderado | 16/08/2022 | 10/10/2023 |
Gorrotxategi Menika Miren Arantzazu | Apoderado | 09/04/2015 | 10/10/2023 |
Sheehan Junko Io | Administrador Unico | 27/09/2022 | 10/10/2023 |
UNAVETS HEALTHCARE SL | Socio Unico | 27/09/2022 | 10/10/2023 |
Gil Andres Santiago | Socio Unico | 08/04/2015 | 27/09/2022 |
Gil Andres Santiago | Administrador Unico | 08/04/2015 | 27/09/2022 |
ACTOS BORME DE TARTANGAIMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 198, S 8, H M 772636, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 198, S 8, H M 772636, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 198, S 8, H M 772636, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 198, S 8, H M 772636, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
- C/ FRANCISCO SILVELA 42 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 195, S 8, H M 772636, I/A 2 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los estatutos sociales y refundición de los mismos en un nuevo texto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 195, S 8, H M 772636, I/A 2 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- LA INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS VETERINARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5528 , F 166, S 8, H BI 66022, I/A 6 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5528 , F 166, S 8, H BI 66022, I/A 6 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5528 , F 166, S 8, H BI 66022, I/A 6 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5528 , F 165, S 8, H BI 66022, I/A 5 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48