TARLOGIC RESEARCH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de Montouto, 1
Código Postal 15883
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social TARLOGIC RESEARCH SL
CIF B70508338
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 12/12/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TARLOGIC RESEARCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TARLOGIC RESEARCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tarasco Acuña Andres | Administrador Solidario | 19/12/2016 | 11/10/2022 |
Tarasco Acuña Miguel | Administrador Solidario | 19/12/2016 | 11/10/2022 |
ACTOS BORME DE TARLOGIC RESEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 197, S 8, H SC 48703, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 197, S 8, H SC 48703, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-15
- LA RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, TRAS LA REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL.--
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 197, S 8, H SC 48703, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 6.- El capital social de la sociedad se fija en la cantidad de CINCO MIL EUROS -5.000 E- totalmente suscrito y desembolsado. Dicho capital está dividido en cinco mil -5.000- participaciones sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de UN EURO de valor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 197, S 8, H SC 48703, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-15
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 45.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 197, S 8, H SC 48703, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 195, S 8, H SC 48703, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
Dirección:TRVA DE MONTOUTO 1 (TEO)
Comienzo de operaciones:12/12/16
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:Artículo 2 .- Objeto. Constituye el objeto de la Sociedad: El desarrollo y comercialización de soluciones de software y hardware
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 195, S 8, H SC 48703, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15