TARKIN STUDIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacometrezo, 15
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TARKIN STUDIOS SL
CIF B87793337
Capital Social 1311508.0 Euros
Fecha de Constitución 28/03/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TARKIN STUDIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TARKIN STUDIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Franco Jose Manuel | Administrador Unico | 11/04/2017 | 02/04/2024 |
Garcia Franco Jose Manuel | Liquidador | 02/04/2024 | 02/04/2024 |
Tripero Cascales Ignacio | Apoderado | 13/04/2021 | 02/04/2024 |
Carrion Garcia De Velasco Macarena | Apoderado | 27/10/2022 | 12/03/2024 |
ACTOS BORME DE TARKIN STUDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 177, S 8, H M 643038, I/A 8 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 177, S 8, H M 643038, I/A 8 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 177, S 8, H M 643038, I/A 8 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 177, S 8, H M 643038, I/A 8 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Capital Anterior: | 7.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.304.008,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.311.508,00 | Euros |
Porcentaje: | 17.386,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 176, S 8, H M 643038, I/A 7 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 176, S 8, H M 643038, I/A 6 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 175, S 8, H M 643038, I/A 5 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 174, S 8, H M 643038, I/A 4 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
- C/ JACOMETREZO 15 6º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 173, S 8, H M 643038, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35784 , F 173, S 8, H M 643038, I/A 2 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28