TAREI SA - EXTINGUIDA
Municipio Sanlúcar de Barrameda
Provincia Cádiz
Razón Social TAREI SA
CIF A11073079
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TAREI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAREI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Romero Tallafigo | Administrador Mancomunado | 11/12/2023 | |
Luis Fernando Reina Gonzalez Novelles | Administrador Mancomunado | 11/12/2023 | |
Luis Fernando Reina Gonzalez Novelles | Liquidador | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
Reina Gonzalez Novelles Luis Fernando | Administrador Mancomunado | 26/01/2022 | 11/12/2023 |
Romero Tallafigo Jose | Administrador Mancomunado | 26/01/2022 | 11/12/2023 |
Reina Gonzalez Novelles Luis Fernando | Administrador Mancomunado | 14/10/2013 | 26/01/2022 |
Romero Tallafigo Jose | Administrador Mancomunado | 14/10/2013 | 26/01/2022 |
ACTOS BORME DE TAREI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 10 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 10 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 10 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-11
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 10 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 9 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 9 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 8 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H CA 3835, I/A 8 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-11