TARDORAMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Nadal, 2
Código Postal 08980
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social TARDORAMA SL
CIF B60832920
Capital Social 1054937.1 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TARDORAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TARDORAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellnou Molluna Jorge | Liquidador | 27/01/2012 | 27/01/2012 |
Castellnou Molluna Jorge | Administrador Mancomunado | 26/02/2010 | 27/01/2012 |
Santos Barroso Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 26/02/2010 | 27/01/2012 |
Seara Prats Jesus Edelmiro | Administrador Mancomunado | 26/02/2010 | 27/01/2012 |
Seara Prats Jesus Edelmiro | Apoderado | 05/03/2010 | 27/01/2012 |
Seara Prats Jesus Edelmiro | Administrador Solidario | 26/02/2010 | |
Pons Pujol Josep | Apoderado | 23/04/2009 |
ACTOS BORME DE TARDORAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 117, S 8, H B 130586, I/A 19 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 117, S 8, H B 130586, I/A 19 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 117, S 8, H B 130586, I/A 19 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Capital Anterior: | 673.901,10 | Euros |
Aumento de capital: | 381.036,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.054.937,10 | Euros |
Porcentaje: | 56,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 115, S 8, H B 130586, I/A 18 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 114, S 8, H B 130586, I/A 17 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15.-MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 113, S 8, H B 130586, I/A 16 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 113, S 8, H B 130586, I/A 16 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 113, S 8, H B 130586, I/A 16 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08