TARAMPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Perdidas, 1
Código Postal 04640
Municipio Pulpí
Provincia Almería
Razón Social TARAMPER SL
CIF B04274262
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TARAMPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TARAMPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peregrin Locubiche Francisca | Apoderado Solidario | 01/04/2014 | 23/11/2021 |
Perez Perez Ramon | Administrador Unico | 11/02/2014 | 23/11/2021 |
Perez Perez Ramon | Liquidador | 23/11/2021 | 23/11/2021 |
Peregrin Locubiche Francisca | Administrador Unico | 10/10/2013 | 11/02/2014 |
Perez Perez Ramon | Administrador Solidario | 10/10/2013 | 11/02/2014 |
ACTOS BORME DE TARAMPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 216, S 8, H AL 9627, I/A 5 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 216, S 8, H AL 9627, I/A 5 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 216, S 8, H AL 9627, I/A 5 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 216, S 8, H AL 9627, I/A 5 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-04
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 216, S 8, H AL 9627, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 215, S 8, H AL 9627, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 215, S 8, H AL 9627, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-04
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 215, S 8, H AL 9627, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-04
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 214, S 8, H AL 9627, I/A 2 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-04
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 214, S 8, H AL 9627, I/A 2 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-04