TAPASTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Begoña, 48
Código Postal 33206
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAPASTUR SL
CIF B33853607
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TAPASTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAPASTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Argiz Enrique Javier | Liquidador | 05/10/2015 | 05/10/2015 |
Perez Rojas Magda Lucia | Administrador Unico | 25/06/2010 | 05/10/2015 |
Lopez Argiz Enrique Javier | Administrador Unico | 29/10/2009 | 25/06/2010 |
Hevia Pazos Juan | Administrador Solidario | 29/10/2009 | |
Lopez Argiz Maria Jose | Administrador Solidario | 29/10/2009 |
ACTOS BORME DE TAPASTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 7 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 7 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 7 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 7 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-143-33
- C/ BEGOÑA 48 BAJO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 6 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 6 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 6 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 96, S 8, H AS 20920, I/A 6 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-33