TAORMINA SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TAORMINA SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES SL
CIF B83779645
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 22/10/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TAORMINA SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAORMINA SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O'connor Oliveros Javier | Administrador Mancomunado | 29/11/2018 | 30/04/2019 |
O'connor Oliveros Javier | Liquidador Mancomunado | 30/04/2019 | 30/04/2019 |
Perez Sanchez Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 29/11/2018 | 30/04/2019 |
Perez Sanchez Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 30/04/2019 | 30/04/2019 |
Tarabusi Lamana Amadeo | Administrador Unico | 29/11/2018 |
ACTOS BORME DE TAORMINA SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 140, S 8, H M 339236, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 140, S 8, H M 339236, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 140, S 8, H M 339236, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 140, S 8, H M 339236, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 139, S 8, H M 339236, I/A 3 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 136, S 8, H M 339236, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 136, S 8, H M 339236, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19353 , F 136, S 8, H M 339236, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-66-28