TANCHAL 98 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prim, 11
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TANCHAL 98 SL
CIF B81969230
Capital Social 63106.26 Euros
Actividad Artes escénicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TANCHAL 98 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TANCHAL 98 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colubi Garcia Alejandro | Apoderado | 24/06/2022 | |
Colubi Garcia Alejandro | Liquidador | 24/06/2022 | 24/06/2022 |
Roig Colubi Vicente Luis | Representante | 23/07/2018 | 24/06/2022 |
VIG CORPORATE DILIGENCE SL | Administrador Unico | 23/07/2018 | 24/06/2022 |
Colubi Garcia Eloina De Los Angeles | Representante | 29/04/2015 | 23/07/2018 |
VILLA ISABEL GESTION SL | Administrador Unico | 29/04/2015 | 23/07/2018 |
Muñoz Pascual Alfonso | Apoderado | 11/06/2015 | |
Merchan Sanchez Antonia | Administrador Unico | 29/04/2015 |
ACTOS BORME DE TANCHAL 98 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 9 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 9 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 9 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 9 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 9 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 8 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 8 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 141, S 8, H M 210152, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 140, S 8, H M 210152, I/A 6 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13023 , F 140, S 8, H M 210152, I/A 6 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28