TANATORIO VALL DE UXO SL - EXTINGUIDA
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social TANATORIO VALL DE UXO SL
CIF B12502423
Actividad Recogida de residuos no peligrosos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PROYECCION 2000 SL
Propietario PROYECCION 2000 SL
VINCULACIONES DE TANATORIO VALL DE UXO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TANATORIO VALL DE UXO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerda Prades Francisco Joaquin | Apoderado | 26/07/2022 | 25/01/2024 |
Martinez De La Torre Rosa Maria | Apoderado | 26/07/2022 | 25/01/2024 |
PROYECCION 2000 SL | Administrador Unico | 27/07/2022 | 25/01/2024 |
PROYECCION 2000 SL | Socio Unico | 12/08/2022 | 25/01/2024 |
SEGORVALL SL | Socio Unico | 12/08/2022 | 12/08/2022 |
Galmes Cuerva Estela | Administrador Unico | 31/10/2018 | 27/07/2022 |
Galmes Salvador Alfredo | Administrador Unico | 31/10/2018 |
ACTOS BORME DE TANATORIO VALL DE UXO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 48, S 8, H CS 15036, I/A 12 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 48, S 8, H CS 15036, I/A 12 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-12
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 47, S 8, H CS 15036, I/A 10 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 47, S 8, H CS 15036, I/A 9 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 47, S 8, H CS 15036, I/A 8 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 47, S 8, H CS 15036, I/A 8 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 46, S 8, H CS 15036, I/A 7 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 46, S 8, H CS 15036, I/A 6 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 46, S 8, H CS 15036, I/A 5 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 538, F 46, S 8, H CS 15036, I/A 5 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-12