TANATORIO SANTOS PATRONOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jean Claude Combaldieu, 5
Código Postal 03008
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TANATORIO SANTOS PATRONOS SL
CIF B96340096
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASV FUNESER SL
VINCULACIONES DE TANATORIO SANTOS PATRONOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TANATORIO SANTOS PATRONOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASV FUNESER SL | Socio Unico | 05/09/2019 | 07/10/2020 |
Paya Cayuelas Guillermo | Administrador Unico | 05/09/2019 | 07/10/2020 |
Palomares Bartolome Angel | Presidente | 05/09/2019 | |
Palomares Bartolome Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2019 | |
Palomares Bartolome Angel | Consejero | 05/09/2019 | |
Palomares Martinez Maria Teresa | Secretario | 05/09/2019 | |
Palomares Martinez Maria Teresa | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2019 | |
Palomares Martinez Maria Teresa | Consejero | 05/09/2019 | |
Palomares Palacios Raquel | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2019 | |
Palomares Palacios Raquel | Consejero | 05/09/2019 |
ACTOS BORME DE TANATORIO SANTOS PATRONOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 216, S 8, H A 166763, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 216, S 8, H A 166763, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
- AVDA JEAN CLAUDE COMBALDIEU 5 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 216, S 8, H A 166763, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028, L 2336, F 7, S 8, H V 37695, I/A 6 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028, L 2336, F 7, S 8, H V 37695, I/A 6 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028, L 2336, F 7, S 8, H V 37695, I/A 6 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028, L 2336, F 7, S 8, H V 37695, I/A 6 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-178-46