TANATORIO DE CONIL SL - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social TANATORIO DE CONIL SL
CIF B11798352
Capital Social 238512.4 Euros
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Nombres Anteriores
- TANATORIO DE CONIL SLL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TANATORIO DE CONIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TANATORIO DE CONIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casso Sanchez Alvaro Francisco | Administrador Mancomunado | 08/07/2022 | |
Casso Sanchez Alvaro Francisco | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 08/07/2022 |
Casso Sanchez Carmen | Administrador Mancomunado | 08/07/2022 | |
Casso Sanchez Carmen | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 08/07/2022 |
Casso Sanchez Luis | Administrador Mancomunado | 08/07/2022 | |
Casso Sanchez Luis | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 08/07/2022 |
Sanchez Mouton Maria Dolores | Administrador Mancomunado | 08/07/2022 | |
Sanchez Mouton Maria Dolores | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 08/07/2022 |
Casso Sanchez Alvaro | Administrador Mancomunado | 24/05/2013 |
ACTOS BORME DE TANATORIO DE CONIL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 129, S 8, H CA 28676, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 129, S 8, H CA 28676, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 129, S 8, H CA 28676, I/A 5 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
- Cambio Denominación: TANATORIO DE CONIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 127, S 8, H CA 28676, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 127, S 8, H CA 28676, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 127, S 8, H CA 28676, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 127, S 8, H CA 28676, I/A 3 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 30.- La representación de la Sociedad, en juicio yfuera de él, corresponderá al órgano de administración con sujeción a las normas de seguidamente se establecen en función de cual sea la modalidad de órgano de Administración que,en cada momento, dirija y administre la Compañía: a) Al
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 217, S 8, H CA 28676, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 235.502,40 | Euros |
Capital Actual: | 238.512,40 | Euros |
Porcentaje: | 7.824,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 217, S 8, H CA 28676, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-11
Empresa: TANATORIO DE CONIL SLL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-215-11