TANAGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barratxi, 20
Código Postal 01013
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social TANAGER SL
CIF B01534338
Capital Social 54000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 30/03/2015
Nombres Anteriores
- TANAGER SLL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sancho Vallespin Asier
Propietario Sancho Vallespin Asier
VINCULACIONES DE TANAGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TANAGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sancho Vallespin Asier | Socio Unico | 27/08/2020 | 12/11/2021 |
Sancho Vallespin Asier | Administrador Unico | 16/07/2015 | 12/11/2021 |
ACTOS BORME DE TANAGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 99, S 8, H VI 17655, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TANAGER SL
Nif:B01534338
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA-TERESA MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:06/07/2021
Número Procedimiento Concursal:215/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1706
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-17655
Inscripción:
4
Fecha Inscripción12/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 99, S 8, H VI 17655, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TANAGER SL
Nif:B01534338
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA- TERESA MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:06/07/2021
Número Procedimiento Concursal:215/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1706
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-17655
Inscripción:
4
Fecha Inscripción12/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 99, S 8, H VI 17655, I/A 4 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-01
Empresa: TANAGER SLL
- C/ BARRATXI NUMERO 20, NAVE Nº 1, C.P.01013. (VITORIA-GASTEIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 132, S 8, H VI 17655, I/A 3 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: TANAGER SLL
- Se da nueva redacción a los Estatutos Sociales y se renumeran las participaciones sociales que integran el capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 132, S 8, H VI 17655, I/A 3 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: TANAGER SLL
- Cambio Denominación: TANAGER SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 132, S 8, H VI 17655, I/A 3 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: TANAGER SLL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 132, S 8, H VI 17655, I/A 3 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: TANAGER SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 131, S 8, H VI 17655, I/A 2 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-01
Empresa: TANAGER SLL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 126, S 8, H VI 17655, I/A 1 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-01
Empresa: TANAGER SLL
Dirección:C/ CALLE FRANCISCO SANTOS DE AYALA, Nº 34, C.P. 01 (ARRAZUA-UBARRUNDIA)
Comienzo de operaciones:30/03/15
Capital:54.000,00 Euros
Objeto social:L a sociedad tendrá por objeto la fabricación y/o montaje de tubos y piezas de chapa galvanizada, aluminio, acero, inox, etc..; la fabricación de estructuras metálicas y la fabricación de piezas para la industria siderometalúrgica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 126, S 8, H VI 17655, I/A 1 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-01