TAMU INVESTMENTS 2018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Genova, 17
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAMU INVESTMENTS 2018 SL
CIF B88049531
Capital Social 1.9007687E7 Euros
Fecha de Constitución 05/03/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Hispania Activos Inmobiliarios Socimi Sociedad Ano
VINCULACIONES DE TAMU INVESTMENTS 2018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAMU INVESTMENTS 2018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berdullas Pomares Juan Jose | Secretario No Consejero | 05/12/2019 | 23/07/2021 |
Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel | Apoderado Mancomunado | 24/01/2019 | 23/07/2021 |
Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel | Apoderado Mancomunado | 23/06/2021 | 23/07/2021 |
Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel | Presidente | 23/07/2021 | |
Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel | Consejero | 23/07/2021 | |
Caballero Martinez Jose Gabriel | Apoderado Mancomunado | 14/10/2019 | 23/07/2021 |
Caballero Martinez Jose Gabriel | Apoderado Mancomunado | 24/01/2019 | 23/07/2021 |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 23/06/2021 | 23/07/2021 |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 04/06/2019 | 23/07/2021 |
Davies Simon David Austin | Apoderado Mancomunado | 24/01/2019 | 23/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAMU INVESTMENTS 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 91, S 8, H M 666539, I/A 15 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 91, S 8, H M 666539, I/A 15 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 91, S 8, H M 666539, I/A 15 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 91, S 8, H M 666539, I/A 15 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 90, S 8, H M 666539, I/A 14 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 90, S 8, H M 666539, I/A 14 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 89, S 8, H M 666539, I/A 13 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 89, S 8, H M 666539, I/A 12 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 87, S 8, H M 666539, I/A 11 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41847 , F 86, S 8, H M 666539, I/A 10 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28