TAMON GENERAL DE SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social TAMON GENERAL DE SERVICIOS SL
CIF B33385063
Actividad Reparación de maquinaria
VINCULACIONES DE TAMON GENERAL DE SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAMON GENERAL DE SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Garcia Jeronima | Administrador Solidario | 08/04/2019 | |
Lopez Garcia Jeronima | Liquidador | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
Rodriguez Lopez Borja | Apoderado | 25/04/2016 | 08/04/2019 |
Rodriguez Lopez Borja | Apoderado | 02/05/2017 | 08/04/2019 |
Rodriguez Alonso Santos Roberto | Administrador Solidario | 29/06/2018 |
ACTOS BORME DE TAMON GENERAL DE SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 86, S 8, H AS 7637, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 86, S 8, H AS 7637, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 86, S 8, H AS 7637, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 86, S 8, H AS 7637, I/A 7 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 86, S 8, H AS 7637, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 86, S 8, H AS 7637, I/A 5 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 225, S 8, H AS 7637, I/A 4 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-176-33