TAMISA AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Viriat, 47
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TAMISA AGRICOLA SL
CIF B63640114
Capital Social 2582500.0 Euros
Actividad Cultivo de la vid
Fecha de Constitución 01/10/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TAMISA AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAMISA AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Vico Juan Jose | Apoderado Solidario | 15/12/2016 | 10/01/2018 |
Miarnau Montserrat Jorge | Secretario | 25/08/2014 | 10/01/2018 |
Salvador Pourselle Daniel | Apoderado Solidario | 15/12/2016 | 10/01/2018 |
Mases Viñas Carles | Secretario No Consejero | 25/08/2014 | |
Framis Fargas Jose Carlos | Apoderado | 13/12/2010 |
ACTOS BORME DE TAMISA AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45669 , F 21, S 8, H B 296622, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: TAMISA INVERSIONES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45669 , F 21, S 8, H B 296622, I/A 14 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37057 , F 189, S 8, H B 296622, I/A 13 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37057 , F 189, S 8, H B 296622, I/A 12 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37057 , F 189, S 8, H B 296622, I/A 11 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37057 , F 189, S 8, H B 296622, I/A 11 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37057 , F 188, S 8, H B 296622, I/A 10 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Capital Anterior: | 2.312.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 270.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.582.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37057 , F 188, S 8, H B 296622, I/A 9 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08