TAMECO ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CRONOS 8 3ª - CENTRO DE NEGOCIOS BARATHEON
Código Postal 28048
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TAMECO ENERGIA SL
CIF B87205977
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 03/02/2015
Nombres Anteriores
- VITA CAPITAL TRADING SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Del Campo Lozano Jaime
Auditor PRODEMSA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TAMECO ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAMECO ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Campo Lozano Jaime | Socio Unico | 10/09/2021 | 06/04/2022 |
PRODEMSA AUDITORES SLP | Auditor | 30/03/2021 | 06/04/2022 |
Sanchez Diaz Francisco | Administrador Unico | 09/12/2021 | 06/04/2022 |
Del Monte Monge Javier | Apoderado | 14/04/2021 | 01/03/2022 |
Del Campo Lozano Jaime | Administrador Unico | 15/07/2021 | 09/12/2021 |
Del Campo Lozano Jaime | Administrador Solidario | 14/07/2021 | 15/07/2021 |
Ruiz Nicolas Carlos | Administrador Solidario | 08/10/2018 | 15/07/2021 |
Corchado Quilez Joaquin | Administrador Solidario | 08/10/2018 | 14/07/2021 |
Ruiz Nicolas Carlos | Representante | 03/03/2015 | 08/10/2018 |
VITA CAPITAL MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 03/03/2015 | 08/10/2018 |
ACTOS BORME DE TAMECO ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TAMECO ENERGIA SL
Nif:B87205977
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:28/02/2022
Número Procedimiento Concursal:99/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33213
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-597708
Inscripción:
12
Fecha Inscripción06/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TAMECO ENERGIA SL
Nif:B87205977
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:28/02/2022
Número Procedimiento Concursal:99/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33213
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-597708
Inscripción:
12
Fecha Inscripción06/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TAMECO ENERGIA SL
Nif:B87205977
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del concurso de acreedores. Y se acuerda la extinción de la sociedad
Fecha de Resolución:28/02/2022
Número Procedimiento Concursal:99/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33213
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-597708
Inscripción:
12
Fecha Inscripción06/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TAMECO ENERGIA SL
Nif:B87205977
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso de acreedores a la sociedad TAMECO ENERGIA SL
Fecha de Resolución:28/02/2022
Número Procedimiento Concursal:99/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33213
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-597708
Inscripción:
12
Fecha Inscripción06/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 12 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 11 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 10 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 210, S 8, H M 597708, I/A 10 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: VITA CAPITAL TRADING SL
- TAMECO ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33213 , F 209, S 8, H M 597708, I/A 9 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28