TAMARA TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Colon, 14
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAMARA TRADING SL
CIF B57886442
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BUCCARA SPAIN SL
VINCULACIONES DE TAMARA TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAMARA TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bergoc Jernej | Apoderado Solidario | 21/12/2018 | 04/10/2021 |
BUCCARA SPAIN SL | Socio Unico | 27/08/2015 | 04/10/2021 |
Essletzbichler Franz | Apoderado Solidario | 21/12/2018 | 04/10/2021 |
Essletzbichler Franz | Administrador Solidario | 09/12/2020 | 04/10/2021 |
Fornes Gomiz Maria Del Carmen | Liquidador | 04/10/2021 | 04/10/2021 |
Fornes Gomiz Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 09/12/2020 | 04/10/2021 |
Reichert Oliver Christian Joachim | Apoderado Solidario | 21/12/2018 | 04/10/2021 |
Essletzbichler Franz | Administrador Unico | 09/09/2020 | 09/12/2020 |
Arif Kashif Azeem | Administrador Unico | 13/08/2019 | 09/09/2020 |
Velasco Merchan Jorge Emilio | Administrador Unico | 12/04/2019 | 13/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAMARA TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 156, S 8, H A 160068, I/A 8 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 156, S 8, H A 160068, I/A 8 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 156, S 8, H A 160068, I/A 8 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 156, S 8, H A 160068, I/A 8 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 155, S 8, H A 160068, I/A 7 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 155, S 8, H A 160068, I/A 7 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 155, S 8, H A 160068, I/A 7 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 155, S 8, H A 160068, I/A 6 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 155, S 8, H A 160068, I/A 6 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4124 , F 155, S 8, H A 160068, I/A 5 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-03