TAMA 2012 ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cerro Minguete, 115
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAMA 2012 ASESORES SL
CIF B86692381
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 14/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TAMA 2012 ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAMA 2012 ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Mata Estefa Hector | Administrador Unico | 22/04/2015 | 27/09/2021 |
De La Mata Estefa Hector | Liquidador | 27/09/2021 | 27/09/2021 |
Estefa Leceta Begoña | Administrador Unico | 19/04/2013 | 22/04/2015 |
ACTOS BORME DE TAMA 2012 ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 194, S 8, H M 556244, I/A 3 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 194, S 8, H M 556244, I/A 3 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 194, S 8, H M 556244, I/A 3 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 194, S 8, H M 556244, I/A 3 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 193, S 8, H M 556244, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 193, S 8, H M 556244, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 190, S 8, H M 556244, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Dirección:C/ CERRO MINGUETE 115 - CHALET (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/03/13
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO EN LOS AMBITOS Y GESTIONES ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CORPORATIVAS, DE ORGANIZACION, DE DIRECCION EMPRESARIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30904 , F 190, S 8, H M 556244, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28