TALLOCALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isla de Java, 3
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TALLOCALES SL
CIF B85304822
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/11/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Sendagorta Aramburu Jesus
Propietario TANAUA SA
VINCULACIONES DE TALLOCALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLOCALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Sendagorta Aramburu Jesus | Presidente | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
De Sendagorta Aramburu Jesus | Consejero | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Iñigo | Consejero | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Javier | Consejero | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Miguel | Consejero Delegado | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Miguel | Consejero | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
TANAUA SA | Socio Unico | 23/03/2012 | 26/12/2013 |
Zurdo Ruiz Ayucar Ignacio | Secretario No Consejero | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
Zurdo Ruiz Ayucar Juan | Vicesecretario No Consejero | 24/12/2010 | 26/12/2013 |
Ruiz De Velasco Francisco Manuel | Vicepresidente | 24/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLOCALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 101, S 8, H M 444593, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 101, S 8, H M 444593, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 101, S 8, H M 444593, I/A 9 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 101, S 8, H M 444593, I/A 8 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 26º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 100, S 8, H M 444593, I/A 7 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 99, S 8, H M 444593, I/A 6 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 99, S 8, H M 444593, I/A 6 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 99, S 8, H M 444593, I/A 6 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 26º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24697 , F 99, S 8, H M 444593, I/A 5 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28