TALLERES ZAPIRAIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TALLERES ZAPIRAIN SL
CIF B20702999
Actividad Fabricación de productos de plástico para la construcción
Auditor F-20 AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TALLERES ZAPIRAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES ZAPIRAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEGI AUDITORES SL | Auditor | 23/06/2011 | 03/11/2020 |
F-20 AUDITORES SLP | Auditor | 11/01/2013 | 03/11/2020 |
Irazu Estebanez Maria Milagros | Administrador Solidario | 03/11/2020 | |
Zamora Sancha Jose Miguel | Auditor | 18/05/2012 | 03/11/2020 |
Zapirain Perez Salvador Santiago | Administrador Solidario | 03/11/2020 | |
Zapirain Perez Salvador Santiago | Liquidador | 03/11/2020 | 03/11/2020 |
ACTOS BORME DE TALLERES ZAPIRAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 38, S 8, H SS 17819, I/A 10 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 38, S 8, H SS 17819, I/A 10 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 38, S 8, H SS 17819, I/A 10 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 38, S 8, H SS 17819, I/A 10 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 37, S 8, H SS 17819, I/A 9 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 37, S 8, H SS 17819, I/A 8 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 37, S 8, H SS 17819, I/A 7 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 37, S 8, H SS 17819, I/A 6 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 37, S 8, H SS 17819, I/A 5 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 37, S 8, H SS 17819, I/A 4 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-20