TALLERES SEUS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TALLERES SEUS SL
CIF B59056051
Actividad Reparación de productos metálicos
Auditor Amores Tercero Conrado
VINCULACIONES DE TALLERES SEUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES SEUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amores Tercero Conrado | Auditor | 01/09/2010 | 24/08/2016 |
Ruiz Gonzalez Eduardo | Liquidador | 15/06/2010 | 24/08/2016 |
Sistere Molina Lourdes | Administrador Solidario | 15/06/2010 | |
Uribe Garcia Juan | Administrador Solidario | 15/06/2010 |
ACTOS BORME DE TALLERES SEUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 145, S 8, H B 71402, I/A 10 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 145, S 8, H B 71402, I/A 10 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 145, S 8, H B 71402, I/A 9 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 144, S 8, H B 71402, I/A 8 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 144, S 8, H B 71402, I/A 8 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 144, S 8, H B 71402, I/A 8 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08