TALLERES ROSADO SL - EXTINGUIDA
Municipio San Martín de Valdeiglesias
Provincia Madrid
Razón Social TALLERES ROSADO SL
CIF B82786831
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TALLERES ROSADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES ROSADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rosado Maqueda Joaquin Manuel | Administrador Solidario | 09/10/2013 | 27/03/2017 |
Rosado Maqueda Joaquin Manuel | Liquidador Solidario | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
Rosado Maqueda Maria Rosa | Administrador Solidario | 09/10/2013 | 27/03/2017 |
Rosado Maqueda Maria Rosa | Liquidador Solidario | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
Rosado Gonzalez Antonio | Administrador Unico | 09/10/2013 |
ACTOS BORME DE TALLERES ROSADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
- SE AUMENTA EL NUMERO DE PARTICIPACIONES Y SE REDUCE SU VALORNOMINAL, MODIFICANDOSE EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15856 , F 159, S 8, H M 267786, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-226-28