TALLERES ROLVE SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TALLERES ROLVE SL
CIF B41236605
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TALLERES ROLVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES ROLVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velasco Ramos Antonio Angel | Liquidador Unico | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Velasco Ramos Antonio Angel | Administrador Solidario | 25/08/2015 | 17/11/2021 |
Roldan Leon Jose Enrique | Administrador Solidario | 20/10/2016 | 21/10/2021 |
Roldan Calvo Enrique | Administrador Solidario | 25/08/2015 | 20/10/2016 |
Roldan Calvo Juan | Administrador Solidario | 25/08/2015 | 20/10/2016 |
Velasco Diaz Francisco | Administrador Solidario | 25/08/2015 |
ACTOS BORME DE TALLERES ROLVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 104, S 8, H SE106446, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 104, S 8, H SE106446, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 104, S 8, H SE106446, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 104, S 8, H SE106446, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 104, S 8, H SE106446, I/A 5 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 103, S 8, H SE106446, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 103, S 8, H SE106446, I/A 3 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 103, S 8, H SE106446, I/A 3 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . MODIFICADOS TOTALMENTE LOS ESTATUTOS, AL OBJETO DE ADAPTARLOS A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CONTENIENDO EL NUEVO TEXTO DE LOS MISMOS LOS ARTICULO 1º A 17º, AMBOS INCLUSIVE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 102, S 8, H SE106446, I/A 2 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Disminución de capital | 5,06 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 102, S 8, H SE106446, I/A 2 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41