TALLERES RAOS SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Pozuelo, 1
Código Postal 28370
Municipio Chinchón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALLERES RAOS SLL
CIF B86145554
Capital Social 46500.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 15/02/2011
Nombres Anteriores
- TALLERES RAOS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cañadas Gañan Raul
Propietario Cañadas Gañan Raul
VINCULACIONES DE TALLERES RAOS SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES RAOS SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañadas Gañan Raul | Administrador Unico | 11/07/2012 | 20/12/2023 |
Cañadas Gañan Raul | Socio Unico | 11/07/2012 | 20/12/2023 |
Ferrer Castellanos Jesus Angel | Administrador Solidario | 16/06/2015 | 20/12/2023 |
Ferrer Jimenez Jesus Angel | Administrador Solidario | 16/06/2015 | 20/12/2023 |
Ferrer Jimenez Jesus Angel | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Cañadas Gañan Raul | Administrador Unico | 16/06/2015 | |
Cañadas Gañan Raul | Administrador Mancomunado | 17/03/2011 | 11/07/2012 |
Garcia Castillo Oscar | Administrador Mancomunado | 17/03/2011 | 11/07/2012 |
ACTOS BORME DE TALLERES RAOS SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 218, S 8, H M 514890, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 218, S 8, H M 514890, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 218, S 8, H M 514890, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 218, S 8, H M 514890, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: TALLERES RAOS SL
- MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 188, S 8, H M 514890, I/A 5 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: TALLERES RAOS SL
- Cambio Denominación: TALLERES RAOS SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 188, S 8, H M 514890, I/A 5 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 188, S 8, H M 514890, I/A 4 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 188, S 8, H M 514890, I/A 4 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 188, S 8, H M 514890, I/A 4 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: TALLERES RAOS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28596 , F 188, S 8, H M 514890, I/A 3 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28