TALLERES PESALTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bellet, 21
Código Postal 07013
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALLERES PESALTUR SL
CIF B57925539
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 15/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALLERES PESALTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES PESALTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salva Serantes Jaime | Administrador Unico | 11/08/2017 | 12/12/2023 |
Salva Serantes Jaime | Liquidador | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
Morro Colom Antonio | Socio Unico | 04/08/2015 | 11/08/2017 |
RESIDENCIAL GENERAL LUQUE SL | Administrador Unico | 16/11/2015 | 11/08/2017 |
Morro Colom Antonio | Administrador Unico | 04/08/2015 | 16/11/2015 |
ACTOS BORME DE TALLERES PESALTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 115, S 8, H PM 76816, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 115, S 8, H PM 76816, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 115, S 8, H PM 76816, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 115, S 8, H PM 76816, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
- C/ BELLET 21 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 114, S 8, H PM 76816, I/A 3 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 114, S 8, H PM 76816, I/A 3 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 114, S 8, H PM 76816, I/A 3 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 114, S 8, H PM 76816, I/A 3 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 114, S 8, H PM 76816, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 114, S 8, H PM 76816, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-07