TALLERES LUQUE RAMOS E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Teruel
Razón Social TALLERES LUQUE RAMOS E HIJOS SL
CIF B44153740
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALLERES LUQUE RAMOS E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES LUQUE RAMOS E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Perez Maria Dolores | Apoderado | 25/01/2011 | 29/12/2015 |
Luque Ramos Francisco | Administrador Unico | 16/03/2011 | 29/12/2015 |
Luque Ramos Francisco | Liquidador | 29/12/2015 | 29/12/2015 |
Ramos Toro Maria Del Carmen | Administrador Unico | 13/03/2009 | 16/03/2011 |
Luque Jimenez Francisco | Administrador Unico | 13/03/2009 |
ACTOS BORME DE TALLERES LUQUE RAMOS E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207, L 207, F 70, S 8, H TE 2176, I/A 7 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-21-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207, L 207, F 70, S 8, H TE 2176, I/A 7 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-21-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207, L 207, F 70, S 8, H TE 2176, I/A 7 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-21-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207, L 207, F 70, S 8, H TE 2176, I/A 7 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-21-44
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-242-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207, L 207, F 70, S 8, H TE 2176, I/A 6 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207, L 207, F 70, S 8, H TE 2176, I/A 6 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172, L 172, F 78, S 8, H TE 2176, I/A 5 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-44
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-44
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-44