TALLERES LERIDA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Extremadura, 23
Código Postal 41900
Municipio Camas
Provincia Sevilla
Razón Social TALLERES LERIDA SA
CIF A41068628
Capital Social 3558532.86 Euros
Actividad Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Página Web www.tallereslerida.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lerida Martin Jose Maria
VINCULACIONES DE TALLERES LERIDA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES LERIDA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVE BUSINESS CONSULTING SL | Auditor | 21/11/2016 | 19/12/2016 |
Lerida Martin Jose Maria | Administrador Unico | 08/11/2013 | 19/12/2016 |
Lerida Martin Jose Maria | Socio Unico | 03/11/2015 | 19/12/2016 |
Lerida Martin Jose Maria | Liquidador Unico | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
Aguado Prieto Carreño Manuel | Consejero | 24/06/2009 | 08/11/2013 |
Aguado Prieto Carreño Manuel | Secretario | 07/07/2009 | 08/11/2013 |
Borrero Lora Francisca | Consejero | 24/06/2009 | 08/11/2013 |
Borrero Lora Francisca | Consejero Delegado Solidario | 07/07/2009 | 08/11/2013 |
Lerida Martin Jose Maria | Consejero | 24/06/2009 | 08/11/2013 |
Lerida Martin Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 07/07/2009 | 08/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLERES LERIDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 21 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 21 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 21 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 21 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 21 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 20 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 19 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Capital Anterior: | 3.458.553,30 | Euros |
Aumento de capital: | 99.979,56 | Euros |
Capital Actual: | 3.558.532,86 | Euros |
Porcentaje: | 2,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 11, S 8, H SE 6218, I/A 19 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 164, S 8, H SE 6218, I/A 18 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Capital Anterior: | 2.085.111,90 | Euros |
Aumento de capital: | 1.373.441,40 | Euros |
Capital Actual: | 3.458.553,30 | Euros |
Porcentaje: | 65,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 164, S 8, H SE 6218, I/A 18 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41