TALLERES GONHER SL - EXTINGUIDA
Municipio Lezo
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TALLERES GONHER SL
CIF B20468468
Actividad Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor ONE FIRM AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TALLERES GONHER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES GONHER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Merino Alberto | Liquidador Solidario | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
Iñarra Rodriguez Maria Victoria | Administrador Mancomunado | 10/07/2013 | 06/06/2022 |
Iñarra Rodriguez Maria Victoria | Liquidador Suplente | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
ONE FIRM AUDITORES SLP | Auditor | 11/04/2017 | 06/06/2022 |
Ribes Susperregui Ana | Administrador Mancomunado | 10/07/2013 | 06/06/2022 |
Ribes Susperregui Ana | Liquidador Solidario | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
Fagoaga Rekalde Martin J | Auditor | 27/07/2016 | 11/04/2017 |
Gonzalez Merino Alberto | Administrador Solidario | 10/07/2013 | |
Iñarra Rodriguez Maria Victoria | Administrador Solidario | 10/07/2013 |
ACTOS BORME DE TALLERES GONHER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 9 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 9 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Liquidador Suplente
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 9 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Suplente
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 9 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 8 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 8 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 51, S 8, H SS 7762, I/A 7 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 50, S 8, H SS 7762, I/A 6 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 50, S 8, H SS 7762, I/A 6 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 50, S 8, H SS 7762, I/A 6 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20